收藏 打印 2月19日,上热搜格力集团迎“新掌门”引发全网热议,网友不少网友在各大评论区“找”起了董明珠。董明格力集团“新掌门”是新掌门谁?对格力电器有↑什么影响?董明珠哪里去了? 格力集团董事长“换帅”, 董明珠此前也担任过 格力集团官网近日更新信息显示,格力康洪已任格力集ω团党委书记、集团董事长。换帅 △图源格力集团官网 此前,上热搜康洪已于2月8日下午,网友公开以格力集团党委书记、董明董事长身份参加集团党委会议。新掌门 据公开资料显⊙示,康洪,男,1976年生,四川人,此前任珠海市人民政府副秘书长。 康洪曾在横琴任职多年。任职期间,他先后担任过曾任珠海横琴新区统筹发展委员会副主任、横琴新区发展改革局局长、横琴新区商务局局长、横琴新区管理委员会副主任等职。 2021年,康洪获任珠海市政府副秘书长(保留正处职),其间※曾挂职担任中国雄安集团城市发展投资有限公司副总经理。 2022年12月,人民网刊登《康洪:撸起袖子加油干,为高标准高质量建设雄安新区添砖加瓦》报道,介绍〗了康洪在雄安新区挂职期间的工作情况。文章介绍,康洪在雄安的一年多时间里,除了雄安国际酒店项目建设,还参与了雄安新区容东片区G组团施工管理,容东片区首批回迁安置房交付及物业管理工作,容东片区、容西片区、雄东片区、雄安商务■服务中心、华望城的商业招商、产业招商等工作。 格力集团党委书记、董事长一职此前由周乐伟担任。他在2016年从董明珠手中接替了该职位。 格力集团资产超千亿, 曾为格力电器第一大股东 据格力集团官网介绍,格力集团成立于1985年3月,是珠海市市属国有企业,也是珠海首家国有资本投资运营平台,旗下业务涵盖产业投资、建设投资、城市更新、建筑安装、服务运营等多个领域。官网数据显示,截至2023年末,格力集团资产总额超1132亿元、所有者权益总额超483亿元。 值得一提的是,格力集团是备受关注的珠海格力电器股份有限公司(简称“格力电器”)的小股东。格力电器自1989年成立以来,珠海市国资委控股的格力集团曾长期是其第一大股东,但持股比例从2006年开始下降□,从最初的50.28%逐渐降至现在的3.44%。 2019年,格力电器完成了国有企业混合所有制改革,格力集团将所持15%的股权出让给高瓴资本旗下的珠海明骏,总成交额高达近417亿元。混改完成后,格力电器变为无控股股东和实际控制人的企业□ 。 目前,格力电器第一大股东为珠海明骏,截至2023年10月30日,其持股占总股本比为16.02%;格力集团为第四大股东,持股占比3.44%;格力电器董事长董明珠为第七大股东,持股占比0.97%。 对于高瓴资本进入格力电器后的影响,在混改结束的首次年度股东大会(2019年)上,董明珠曾表态称,“股东不能解决企业经营问题,但可以监督企业经营现状,杏彩体育·(中国)官网登录高瓴做到了。但第一大股东进来后,会不会带来‘天翻地覆’的变化?我认为唯一能改变公司业绩的,还是企业经营班子。” 格力集团≠格力电器, 董明珠仍为格力电器董事长 1990年,董明珠进入格力做业务经理,1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长2007年,她出任格力电器股份有限公司总裁。 2012年5月,格力电器创始人朱江洪卸任格力集团董事长、党委书记和总裁职位,彻底退休,由董明珠接任格力集团董事长一职。 2016年10月18日,董明珠卸任珠海格力集团有限公司董事长、董事、法定代表人职务,继续担任格力电器股份有限公司董事长、总裁。 2022年,董明珠顺利连任格力电器董事长,将至少领导格力电器再战三年。 如今,年近七十、连任格力电器董事长的董明珠也持续发力,不久前在年会上拿下了多个话题热搜。可以确定的是,格力集团≠格力电器,董明珠仍是格力电器董事长,部分网友将此事解读为董明珠卸任格力电器董事长属误读。
Copyright © 2024 金年会·诚信至上金字招牌 All Rights Reserved. @TIANHANET 网站地图